Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thomas Anders Dyrekær Olsen | 04.12.2000 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Sükrü Colak | 04.12.2000 | 22.03.2005 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Linda Nyu Olsen | 20.05.2015 | bestyrelsesmedlem |
Bent Christiansen | 17.12.2010 | formand |
Thomas Anders Dyrekær Olsen | 04.12.2000 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mogens Dan Westring Sørensen | 04.12.2000 | 20.05.2015 | bestyrelsesmedlem |
Kai Gerner Christiansen | 04.12.2000 | 17.12.2010 | bestyrelsesmedlem |
Einar Franklin Møller | 04.12.2000 | 29.04.2009 | formand |
Sükrü Colak | 04.12.2000 | 19.09.2005 | bestyrelsesmedlem |