Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Binavne | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Reelle ejere | Hvidhvask | Formål | ||||
Tegningsregel | Revisor | Kontaktoplysninger | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Virksomhedsstatus | Hovedbranche | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-07-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-06 tilføjes Legale ejere: KSD 2023 Holding ApS (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2024-02-06 fjernes Legale ejere: Kurt Stig Dalsgaard (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2023-01-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: WAUfactory ApS. (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2023-10-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 1, 4000 Roskilde (offentliggjort 2023-01-30)
Den 2023-01-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 1, 4000 Roskilde (offentliggjort 2023-01-30)
Den 2023-01-09 fjernes Binavne: WAU-Factory ApS (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2023-01-03 tilføjes Vedtægter: 2023-01-03 (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2022-10-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-09-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2017-12-21 tilføjes Binavne: WAU-Factory ApS (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2017-12-21 tilføjes Vedtægter: 2017-12-21 (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2017-10-23 tilføjes Reelle ejere: Kurt Stig Dalsgaard (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-03-31)
Den 2013-12-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels-, finansierings- og administrationsvirksomhed med fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-18 tilføjes Vedtægter: 2013-12-18 (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2013-12-18 fjernes Revisor: REVIDA REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-21 tilføjes Revisor: REVIDA REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-21 fjernes Revisor: REVISION SJÆLLAND, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 1, 4000 Roskilde (offentliggjort 2023-01-30)
Den 2011-03-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Køgevej 38 b., 4000 Roskilde (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-07-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Køgevej 38 b., 4000 Roskilde (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2009-07-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Køgevej 38 tv., 4000 Roskilde (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2009-05-30 tilføjes Kontaktoplysninger: dalsgaard@dalsgaard.dk (offentliggjort 2009-06-01)
Den 2009-04-23 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2009-04-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-01-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2006-05-26)
Den 2007-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Køgevej 38 tv., 4000 Roskilde (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2007-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Sofievej 2, 4300 Holbæk (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sofievej 2, 4300 Holbæk (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Sofievej 2, 4300 Holbæk (offentliggjort 2006-09-11)
Den 2006-09-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sofievej 2, 4300 Holbæk (offentliggjort 2006-09-11)
Den 2006-09-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Allehelgensgade 14, 1. th., 4000 Roskilde (offentliggjort 2006-04-07)
Den 2006-05-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2006-05-26)
Den 2006-04-30 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2001-03-15)
Den 2006-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Allehelgensgade 14, 1. th., 4000 Roskilde (offentliggjort 2006-04-07)
Den 2006-04-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerbakken 50, 4030 Tune (offentliggjort 2001-04-30)
Den 2005-11-07 tilføjes Revisor: REVISION SJÆLLAND, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-07 fjernes Revisor: LARS DANMARK HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerbakken 50, 4030 Tune (offentliggjort 2001-04-30)
Den 2001-04-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 4, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-14 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2001-03-15)
Den 2000-12-13 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 4, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-01 tilføjes Direktion: Kurt Stig Dalsgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-01 tilføjes Legale ejere: Kurt Stig Dalsgaard (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2000-11-01 tilføjes Navne: DALSGAARD EJENDOMME ApS (offentliggjort 2000-12-18)
Den 2000-11-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-01 tilføjes Revisor: LARS DANMARK HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-01 tilføjes Stiftere: Kurt Stig Dalsgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-12-18)
Den 2000-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)