Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Lindskov Knudsen | 01.11.2005 | 27.05.2008 | adm. dir |
Kristine Stougaard Thomsen | 01.06.2001 | 01.11.2005 | adm. dir |
Jørgen Lindskov Knudsen | 29.11.2000 | 01.06.2001 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ulrik Merrild Nielsen | 11.04.2007 | 27.05.2008 | bestyrelse |
Jacob Seligmann | 11.04.2007 | 27.05.2008 | bestyrelse |
Ole Lehrmann Madsen | 11.04.2007 | 27.05.2008 | formand |
Jørgen Lindskov Knudsen | 11.05.2004 | 11.04.2007 | bestyrelse |
Hans-Christian Rasmussen | 25.07.2001 | 28.08.2003 | bestyrelse |
Kaj Georg Grønbæk | 29.11.2000 | 11.04.2007 | bestyrelse |
Asbjørn Enemark | 29.11.2000 | 25.07.2001 | bestyrelse |