Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
HSV FINANS II A/S (CVR 13386374) | OPLØSTEFTERFRIVILLIGLIKVIDATION | 08.12.2000 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
S&P EJENDOMSINVEST2 A/S (CVR 41155973) | NORMAL | 01.01.2021 | 20,00-24,99% | 20,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Sys Alice Terpager | 18.11.2004 | 01.01.2021 | 20,00-24,99% | 20,00 % |
Lars Peder Sidelmann | 12.12.2000 | 31.12.2018 | 20,00-24,99% | 20,00 % |
Jan Henriksen | 11.12.2000 | 01.01.2019 | 20,00-24,99% | 20,00 % |
Jens Jacobsen | 11.12.2000 | 31.12.2018 | 20,00-24,99% | 20,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
K/S INDUSTRIINVEST, FAABORG (CVR 25898567) | SLETTET | 08.12.2000 | 100,00% | 100,00% |