Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Reelle ejere | Legale ejere | ||||
Kapital | Vedtægter | Bestyrelse | Hvidhvask | ||||
Bibranche | Beliggenhedsadresse | Revisor | Hovedbranche | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2000-11-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BOVVEJ INVEST ApS. (offentliggjort 2015-03-26)
Den 2019-11-27 sletter virksomheden Ejerskaber: Nissen Jersey ApS. (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2020-09-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Tax Meer ApS. (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2022-02-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Højset ApS. (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2022-12-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S Sunset Boulevard, Kometvej. (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-12-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Sunset Boulevard, Kometvej Komplementar ApS. (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Nissen Jersey ApS. (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2023-10-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-02 tilføjes Reelle ejere: Eivind Underbjerg Hansen, Eilif Underbjerg Hansen (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2023-01-01 fjernes Reelle ejere: Eivind Underbjerg Hansen, Eilif Underbjerg Hansen (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2022-11-14 tilføjes Legale ejere: EUH Invest af 14.11.2022 ApS, EMMAK Holding af 14.11.2022 ApS (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-11-14 fjernes Legale ejere: Eivind Underbjerg Hansen, Eilif Underbjerg Hansen (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-09-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.800.000,00 (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-09-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-09-30 tilføjes Legale ejere: Eilif Underbjerg Hansen (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-09-30 fjernes Legale ejere: Karin Hansen (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2022-09-29 fjernes Legale ejere: Eilif Underbjerg Hansen (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2022-09-30 tilføjes Reelle ejere: Eilif Underbjerg Hansen, Eilif Underbjerg Hansen (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2022-09-30 fjernes Reelle ejere: Karin Hansen (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2022-09-29 fjernes Reelle ejere: Eilif Underbjerg Hansen (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2022-09-30 tilføjes Vedtægter: 2022-09-30 (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-09-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-21 tilføjes Bestyrelse: Asger Underbjerg Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-04-21 fjernes Bestyrelse: Jesper Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-04-21 tilføjes Vedtægter: 2022-04-21 (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2021-08-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-20 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2019-06-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2018-09-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vellerupvej 32, 6534 Agerskov (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-04-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Hellevad-Bovvej 2, 6230 Rødekro (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2017-09-19 tilføjes Reelle ejere: Eivind Underbjerg Hansen, Eilif Underbjerg Hansen, Eivind Underbjerg Hansen (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-09-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2017-01-01 tilføjes Legale ejere: Karin Hansen (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2017-01-01 tilføjes Reelle ejere: Karin Hansen (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2017-01-01 tilføjes Vedtægter: 2017-01-01 (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2016-09-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-12-09 tilføjes Revisor: INTENSION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-09 fjernes Revisor: REVISIONSCENTRET AABENRAA & PADBORG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af andre etårige afgrøder (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Agerbrug i øvrigt (offentliggjort 2007-08-02)
Den 2007-11-23 tilføjes Revisor: REVISIONSCENTRET AABENRAA & PADBORG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-23 fjernes Revisor: Kjelds Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-23 tilføjes Bestyrelse: Eilif Underbjerg Hansen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-02-23 fjernes Bestyrelse: Eilif Underbjerg Hansen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-02-20 tilføjes Bestyrelse: Eilif Underbjerg Hansen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-02-20 tilføjes Direktion: Eivind Underbjerg Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-02-20 fjernes Direktion: Eilif Underbjerg Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-02-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive landbrug samt investerings- og administrationsvirksomhed med anparter, aktier, penge, værdipapirer samt anden hermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-20 tilføjes Legale ejere: Eilif Underbjerg Hansen, Eivind Underbjerg Hansen (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2007-02-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af formanden for bestyrelsen i forening med en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-20 tilføjes Vedtægter: 2007-02-20 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hellevad-Bovvej 2, 6230 Rødekro (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Agerbrug i øvrigt (offentliggjort 2007-08-02)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Hellevad-Bovvej 2 (offentliggjort 2006-08-15)
Den 2006-12-31 fjernes Hovedbranche: Kornavl (offentliggjort 2002-06-20)
Den 2006-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hellevad-Bovvej 2 (offentliggjort 2006-08-15)
Den 2006-07-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Hellevad-Bovvej 21, 6230 Rødekro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2000-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hellevad-Bovvej 21, 6230 Rødekro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-30 tilføjes Bestyrelse: Jesper Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2000-11-30 tilføjes Direktion: Eilif Underbjerg Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-11-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-30 tilføjes Hovedbranche: Kornavl (offentliggjort 2002-06-20)
Den 2000-11-30 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2000-11-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-30 tilføjes Navne: E.U.H. HOLDING A/S (offentliggjort 2000-12-14)
Den 2000-11-30 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-30 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2000-11-30 tilføjes Revisor: Kjelds Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-30 tilføjes Stiftere: Erik Berg, Eivind Underbjerg Hansen, Eilif Underbjerg Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2000-12-14)
Den 2000-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)