Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2007-11-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Borups Allé 201, 2400 København NV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-11-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-27 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med møbler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-27 fjernes Navne: KC INDRETNINGER ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-27 fjernes Revisor: Eskild Nørregaard Jakobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-27 fjernes Stiftere: Rolf Bert Gunnar Eriksson, Poul-Erik Parnov, Göran Per-Olof Lundqvist, Anders Olof Bergström (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-21 fjernes Bestyrelse: Anders Olof Bergström (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-21 fjernes Direktion: Anders Olof Bergström (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-08-18 tilføjes Direktion: Anders Olof Bergström (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-04-05 fjernes Direktion: Poul-Erik Parnov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-12-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med møbler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borups Allé 201, 2400 København NV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-07 tilføjes Bestyrelse: Anders Olof Bergström (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-07 tilføjes Direktion: Poul-Erik Parnov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med forhandling af møbler og indretning af offentlige kontorer, kontorindretning og hermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-11-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-07 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-07 tilføjes Navne: KC INDRETNINGER ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-07 tilføjes Revisor: Eskild Nørregaard Jakobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-07 tilføjes Stiftere: Rolf Bert Gunnar Eriksson, Poul-Erik Parnov, Göran Per-Olof Lundqvist, Anders Olof Bergström (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-07 tilføjes Vedtægter: 2000-11-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)