Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2000-12-02 sletter virksomheden Ejerskaber: CHRISFISH DANMARK A/S. (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2001-07-16 sletter virksomheden Ejerskaber: EJENDOMSSELSKABET HANSTHOLM I/S. (offentliggjort 2018-10-21)
Den 2018-10-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-10-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-10-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Fiskerihavnsgade 47, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-10-08 fjernes Bestyrelse: Jørn-Ole Bertelsen (formand) (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-10-08 fjernes Direktion: Susanne Grønlund (direktion) (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-10-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-10-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-12-02 (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-10-08 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-10-08 fjernes Legale ejere: Niels-Erik Bertelsen, Susanne Grønlund, Jørn-Ole Bertelsen (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-10-08 fjernes Navne: CHRISFISH HOLDING ApS (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-10-08 fjernes Reelle ejere: Niels-Erik Bertelsen, Susanne Grønlund, Jørn-Ole Bertelsen (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-10-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-10-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-10-08 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-10-08 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-10-08 fjernes Stiftere: Susanne Grønlund, Niels-Erik Bertelsen, Jørn-Ole Bertelsen (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-10-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-05-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2004-09-14)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2004-09-14)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fiskerihavnsgade 47, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2000-12-02 tilføjes Bestyrelse: Jørn-Ole Bertelsen (formand) (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2000-12-02 tilføjes Direktion: Susanne Grønlund (direktion) (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2000-12-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og finansiering samt anparts- og aktiebesiddelse herunder at virke som holdingselskab og anden i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2000-12-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2000-12-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-12-02 (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2000-12-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-02 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2000-12-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2000-12-02 tilføjes Legale ejere: Niels-Erik Bertelsen, Susanne Grønlund, Jørn-Ole Bertelsen (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2000-12-02 tilføjes Navne: CHRISFISH HOLDING ApS (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2000-12-02 tilføjes Reelle ejere: Niels-Erik Bertelsen, Susanne Grønlund, Jørn-Ole Bertelsen (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2000-12-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2000-12-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2000-12-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2000-12-02 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2000-12-02 tilføjes Stiftere: Susanne Grønlund, Niels-Erik Bertelsen, Jørn-Ole Bertelsen (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2000-12-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2000-12-02 tilføjes Vedtægter: 2000-12-02 (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2000-12-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2000-12-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-08)