Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Ole Christensen | 15.08.2022 | adm. dir |
Jesper Bjørn Carstensen | 27.11.2000 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Christensen | 05.05.2006 | 14.08.2022 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Signe Skarequist | 31.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Bodil Kramer Persson | 31.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Anders Borup Cornelius Sørensen | 31.01.2024 | formand |
Jesper Bjørn Carstensen | 01.07.2015 | bestyrelsesmedlem |
Ole Christensen | 01.07.2015 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Karsten Fogh Holanng | 11.02.2022 | 31.01.2024 | formand |
Søren Skovdal Rasmussen | 01.11.2019 | 31.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jens Christian Nielsen | 26.09.2017 | 31.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Niels Erik Folmann | 01.04.2017 | 11.02.2022 | formand |
Allan Auning-Hansen | 01.07.2015 | 31.10.2019 | bestyrelsesmedlem |
Hans Christian Korsgård Madsen | 01.07.2015 | 01.04.2017 | formand |
Niels Erik Folmann | 01.07.2015 | 31.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Michael Trzepacz Stoltenborg | 27.11.2000 | 05.05.2006 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Bjørn Carstensen | 27.11.2000 | 05.05.2006 | bestyrelsesmedlem |
Ole Christensen | 27.11.2000 | 05.05.2006 | bestyrelsesmedlem |