Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Peter Zoffmann | 29.11.2000 | 30.11.2016 | 100,00% | 100,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
EJENDOMSSELSKABET AF 1988 ApS (CVR 12343604) | NORMAL | 30.06.2004 | 100,00% | 100,00% |
EJENDOMSSELSKABET ZOMA ApS (CVR 18202700) | NORMAL | 30.04.2004 | 100,00% | 100,00% |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
HBF DEVELOPMENT ApS (CVR 29245878) | TVANGSOPLØST | 20.09.2013 | 25.07.2016 | 33,33-49,99% | 33,33-49,99% |