Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Rune Ben Kaup | 18.06.2004 | 27.09.2022 | direktør |
Kenneth Michael Grunow | 22.11.2000 | 18.06.2004 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Frank Erik Karberg | 21.02.2017 | 27.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Helge Jan Kaup | 18.06.2004 | 27.09.2022 | formand |
Glen Henri Kaup | 18.06.2004 | 21.02.2017 | bestyrelsesmedlem |
Rune Ben Kaup | 22.11.2000 | 27.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Kenneth Michael Grunow | 22.11.2000 | 18.06.2004 | bestyrelsesmedlem |
Anne Gitte Fjord Hansen | 22.11.2000 | 18.06.2004 | bestyrelsesmedlem |