Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2004-03-11 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-11 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Ladby Longvej 17, 4700 Næstved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-11 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-11 fjernes Navne: AD BYG ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-11 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-11 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-11 fjernes Revisor: Funder Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-11 fjernes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-16 fjernes Direktion: Alice Johansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ladby Longvej 17, 4700 Næstved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-23 tilføjes Direktion: Alice Johansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-23 fjernes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er tømrervirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-23 tilføjes Navne: AD BYG ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-22 fjernes Navne: SCSK 5568 ApS (offentliggjort 2000-12-05)
Den 2001-02-23 tilføjes Revisor: Funder Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-23 fjernes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-23 tilføjes Vedtægter: 2001-02-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-01 tilføjes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-01 tilføjes Navne: SCSK 5568 ApS (offentliggjort 2000-12-05)
Den 2000-12-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-01 tilføjes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-01 tilføjes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)