Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Tegningsregel | Ejerskaber | Bestyrelse | ||||
Vedtægter | Hvidhvask | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Revisor | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | ||||
Navne | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af direktionen. (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2000-11-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JAX INVEST A/S. (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2000-11-27 sletter virksomheden Ejerskaber: Flextrack ApS. (offentliggjort 2018-08-03)
Den 2004-12-10 sletter virksomheden Ejerskaber: FLEXTRACK ApS. (offentliggjort 2016-02-08)
Den 2010-09-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LIFTUP A/S. (offentliggjort 2015-02-13)
Den 2012-10-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FLEXSOLUTION ApS. (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2013-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BoxKnox ApS. (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2013-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JAXHOUSE ApS. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2019-05-29 sletter virksomheden Ejerskaber: Care1 A/S. (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Care1 A/S. (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2020-12-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Care1 A/S. (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-28 tilføjes Bestyrelse: Søren Rishøj (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-06-28 tilføjes Vedtægter: 2021-06-28 (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2020-08-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2019-08-01 tilføjes Bibranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2019-08-01 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2019-07-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2019-06-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østervangsvej 39, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-08-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Skagerrakvej 1, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-10-08 tilføjes Bestyrelse: Jonas Vejvad Nørskov Laursen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-10-14)
Den 2014-05-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skagerrakvej 1, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2014-05-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Østervangsvej 39, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2014-05-12)
Den 2010-06-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2010-06-23 tilføjes Vedtægter: 2010-06-23 (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2009-10-12 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østervangsvej 39, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2014-05-12)
Den 2006-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestervangen 7, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2003-03-12)
Den 2003-03-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestervangen 7, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2003-03-12)
Den 2003-03-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Sallingsundvej 4, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2002-08-13)
Den 2001-12-28 tilføjes Kapital (Kapital): 15.125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-02 fjernes Revisor: H. MARTINSEN. ESBJERG STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-13 tilføjes Legale ejere: Jan Nørskov Laursen (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2001-02-13 tilføjes Reelle ejere: Jan Nørskov Laursen (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2001-02-09 tilføjes Revisor: H. MARTINSEN. ESBJERG STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-09 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-25 tilføjes Direktion: Jan Nørskov Laursen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-25 fjernes Direktion: Peter Kirk Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sallingsundvej 4, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2002-08-13)
Den 2000-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvet 21, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-18 tilføjes Navne: JAX HOLDING ApS (offentliggjort 2000-12-21)
Den 2000-12-17 fjernes Navne: LUC 104 ApS (offentliggjort 2000-12-05)
Den 2000-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvet 21, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-27 tilføjes Direktion: Peter Kirk Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-11-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-27 tilføjes Navne: LUC 104 ApS (offentliggjort 2000-12-05)
Den 2000-11-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2000-11-27 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-27 tilføjes Stiftere: BS INVEST AF 1992 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-12-05)
Den 2000-11-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)