Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Tegningsregel | Revisor | Reelle ejere | ||||
Legale ejere | Hovedbranche | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-15 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2022-08-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2022-08-15 tilføjes Vedtægter: 2022-08-15 (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2022-07-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nr. Lindvej 31, 7400 Herning (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-07-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Nr. Lindvej 31, 7400 Herning (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-04-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier/anparter i andre selskaber og efter direktionens bestemmelse anden virksomhed, som står i naturlig forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-18 tilføjes Vedtægter: 2014-05-18 (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2014-05-18 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Gert Ovesen, Registreret Revisor (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-20 tilføjes Reelle ejere: Henrik Halfdan Hansen (offentliggjort 2017-12-27)
Den 2010-12-18 tilføjes Reelle ejere: Eigil Halfdan Hansen (offentliggjort 2017-12-27)
Den 2010-12-18 tilføjes Legale ejere: Eigil Halfdan Hansen, Henrik Halfdan Hansen (offentliggjort 2017-12-27)
Den 2010-08-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2010-08-11)
Den 2010-08-10 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2010-08-11)
Den 2008-03-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nr. Lindvej 31, 7400 Herning (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2008-03-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Dyshøj 14, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2010-08-11)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dyshøj 14, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-30 tilføjes Direktion: Eigil Halfdan Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-11-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.268,00 (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2000-11-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-30 tilføjes Navne: ELH HOLDING ApS (offentliggjort 2000-12-05)
Den 2000-11-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-30 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Gert Ovesen, Registreret Revisor (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-30 tilføjes Stiftere: Eigil Halfdan Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-12-05)
Den 2000-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)