Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Direktion | ||||
Kapital | Vedtægter | Formål | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Revisor | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Første regnskabsperiode | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2013-09-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMMEN NÆSTVEDVEJ 47 ApS. (offentliggjort 2015-01-21)
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-10-29 tilføjes Direktion: Thomas Green Eriksen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-10-29 fjernes Direktion: Keld Torben Bisted Green Pedersen (direktion) (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-04-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-18 tilføjes Kapital (Kapital): 128.000,00 (offentliggjort 2018-03-18)
Den 2018-03-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-03-18)
Den 2018-03-18 tilføjes Vedtægter: 2018-03-18 (offentliggjort 2018-03-18)
Den 2018-03-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-03-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel samt investering i og udlejning af fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-27 tilføjes Kapital (Kapital): 127.000,00 (offentliggjort 2018-03-18)
Den 2013-03-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-27 tilføjes Vedtægter: 2013-03-27 (offentliggjort 2018-03-18)
Den 2013-03-27 fjernes Direktion: Thomas Green Eriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-03 fjernes Revisor: HANS HELGE ANDERSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-20 tilføjes Revisor: HANS HELGE ANDERSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-18 fjernes Revisor: Jørgen Kjæp (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sverigesvej 3, 4200 Slagelse (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Sverigesvej 3, 4200 Slagelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-12 tilføjes Legale ejere: GREENLINE INVEST ApS (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2005-03-12 tilføjes Reelle ejere: Thomas Green Eriksen, Keld Torben Bisted Green Pedersen (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2000-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sverigesvej 3, 4200 Slagelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-20 tilføjes Direktion: Thomas Green Eriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-11-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-20 tilføjes Navne: GREEN & CO ApS (offentliggjort 2000-12-05)
Den 2000-11-20 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-20 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-20 tilføjes Revisor: Jørgen Kjæp (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-20 tilføjes Stiftere: Keld Torben Bisted Green Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-12-05)
Den 2000-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)