Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2013-01-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Navervej 2, 7430 Ikast (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-01-28 fjernes Bestyrelse: Poul Bjarne Hagelskjær (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-11-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-28 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af anden yderbeklædning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-01-28 fjernes Navne: MOCCA ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-01-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-28 fjernes Revisor: BLICHER REVISION & RÅDGIVNING STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-28 fjernes Stiftere: QUIMO Invest ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af anden yderbeklædning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af overtøj, kjoler, bukser mv. (offentliggjort 2003-01-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Navervej 2, 7430 Ikast (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Navervej 2, 7430 Ikast (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-09-10 fjernes Bestyrelse: Mogens Kalhøj (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-04-22 tilføjes Bestyrelse: Per Bøgelund Hagelskjær (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af overtøj, kjoler, bukser mv. (offentliggjort 2003-01-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af kjoler, bukser og anden yderbeklædning til damer og piger (offentliggjort 2001-02-21)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af kjoler, bukser og anden yderbeklædning til damer og piger (offentliggjort 2001-02-21)
Den 2000-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Navervej 2, 7430 Ikast (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-29 tilføjes Bestyrelse: Mogens Kalhøj (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med fabrikation og handel. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-11-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-29 tilføjes Navne: MOCCA ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-29 tilføjes Revisor: BLICHER REVISION & RÅDGIVNING STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-29 tilføjes Stiftere: QUIMO Invest ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen eller af 2 medlemmer af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-29 tilføjes Vedtægter: 2000-11-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)