Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thor Johan Markus Ek | 01.08.2023 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Vibeke Haans | 25.01.2023 | 01.08.2023 | adm. dir |
Max Daniel Per Stenborg Knagge | 01.01.2021 | 25.01.2023 | adm. dir |
Leif Christian Rasmussen | 17.08.2009 | 31.12.2020 | adm. dir |
Kenneth Evan Marx | 01.05.2004 | 17.08.2009 | adm. dir |
Peter Erik Grønlund | 30.03.2001 | 30.04.2004 | direktør |
Peter Andreas Stakemann | 15.11.2000 | 30.03.2001 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Pernille Ormholt Vang | 15.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
Johnny Brøndum Hansen | 26.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Michael Beck | 26.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jacek Michal Rosik | 26.04.2023 | suppleant |
Uffe Mygind Krempel | 10.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
Kjetil Håbjørg | 01.10.2019 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Borislava Ognianova Hristova | 23.11.2020 | 31.10.2022 | bestyrelsesmedlem |
Birgitte Charlotte Maria Svensson | 01.02.2020 | 15.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
Vibeke Haans | 28.11.2019 | 25.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Ian Andrew Flett | 28.11.2019 | 02.06.2022 | suppleant |
Hans Olof Mattias Forsberg | 01.10.2019 | 01.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
Martin Forsberg | 01.10.2019 | 01.10.2019 | bestyrelsesmedlem |
Mattias Forsberg | 20.07.2019 | 01.10.2019 | formand |
Mattias Forsberg | 20.12.2017 | 19.07.2019 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Arne Fischer | 01.12.2017 | 09.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Lars Sandahl Sørensen | 01.12.2017 | 20.07.2019 | formand |
Eivind Roald | 15.02.2017 | 01.12.2017 | bestyrelsesmedlem |
Johan Henrik Tobias Jönsson | 15.02.2017 | 01.12.2017 | formand |
Simon Pauck Hansen | 15.06.2016 | 01.12.2017 | bestyrelsesmedlem |
Eivind Roald | 01.11.2015 | 14.02.2017 | formand |
Kjetil Håbjørg | 01.05.2015 | 01.09.2016 | bestyrelsesmedlem |
Karl Hugo Sandlund | 01.05.2015 | 01.11.2015 | formand |
Johan Henrik Tobias Jönsson | 28.02.2014 | 14.02.2017 | bestyrelsesmedlem |
Mürvet Sahin | 16.08.2013 | 06.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jens Flemming Jensen | 21.03.2013 | 01.05.2015 | bestyrelsesmedlem |
Kjetil Grønevik | 21.01.2013 | 15.06.2016 | bestyrelsesmedlem |
Sanne Weidner | 15.12.2012 | 16.08.2013 | bestyrelsesmedlem |
Karl Robin Joakim Landholm | 01.11.2012 | 01.05.2015 | formand |
Bo Benny Helge Zakrisson | 01.11.2012 | 21.03.2013 | bestyrelsesmedlem |
Tommy Nilsson | 01.08.2012 | 15.09.2014 | bestyrelsesmedlem |
Francis Georg Becht | 01.08.2012 | 01.11.2012 | bestyrelsesmedlem |
Bjørn Grønlund | 09.09.2011 | 28.11.2019 | bestyrelsesmedlem |
Mike Møllebjerg Ovesen | 09.09.2011 | 28.11.2019 | suppleant |
Hans-Erik Bakkland | 16.04.2010 | 29.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jan Henrik Jaqué | 16.04.2010 | 09.09.2011 | bestyrelsesmedlem |
Jan Henrik Jaqué | 16.04.2010 | 16.04.2010 | suppleant |
Hans-Erik Bakkland | 16.04.2010 | 16.04.2010 | suppleant |
Carl Tomas Ekroth | 08.09.2009 | 21.01.2013 | bestyrelsesmedlem |
Karl Hugo Sandlund | 01.11.2007 | 28.02.2014 | bestyrelsesmedlem |
Erik Olof Berggren Lindberg | 01.11.2007 | 15.12.2012 | bestyrelsesmedlem |
Gunnar Holm | 30.05.2007 | 16.04.2010 | bestyrelsesmedlem |
Morten Jørn Larsen | 01.02.2007 | 16.04.2010 | bestyrelsesmedlem |
Morten Jørn Larsen | 01.02.2007 | 01.02.2007 | suppleant |
Gunnar Reitan | 01.09.2006 | 01.08.2007 | formand |
Ulf Håkan Ericson | 02.01.2006 | 31.08.2006 | formand |
Peter Erik Grønlund | 06.05.2004 | 26.05.2005 | bestyrelsesmedlem |
Lars Åke Lindgren | 10.09.2003 | 31.08.2006 | bestyrelsesmedlem |
hans Göran Lindh | 27.01.2003 | 16.04.2010 | bestyrelsesmedlem |
Roberto Giuseppe Balzano | 27.01.2003 | 16.04.2010 | suppleant |
Hans-Henrik Hedegaard | 27.01.2003 | 08.09.2009 | bestyrelsesmedlem |
Sven Krogstrup | 27.01.2003 | 01.11.2007 | bestyrelsesmedlem |
Ragnar Hugo Wilton | 27.01.2003 | 01.11.2007 | bestyrelsesmedlem |
Johnny Svela | 27.01.2003 | 01.08.2007 | bestyrelsesmedlem |
Johan Martin Marsøe | 27.01.2003 | 01.08.2007 | suppleant |
Michael Vedel Visby | 01.01.2003 | 01.02.2007 | bestyrelsesmedlem |
John Staunsbjerg Dueholm | 27.11.2002 | 02.01.2006 | formand |
Gunnar Reitan | 27.11.2002 | 27.01.2003 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Lindegaard | 22.04.2002 | 27.01.2003 | bestyrelsesmedlem |
Bernhard Andre Rikardsen | 07.08.2001 | 08.01.2007 | bestyrelsesmedlem |
Erik Harald Lautmann | 31.05.2001 | 04.11.2002 | bestyrelsesmedlem |
Marie Elisabeth Ehrling | 31.05.2001 | 26.10.2001 | næstformand |
Vagn Ove Sørensen | 31.05.2001 | 07.08.2001 | næstformand |
Sven Krogstrup | 30.03.2001 | 31.05.2001 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Erik Geisler | 30.03.2001 | 31.05.2001 | næstformand |
Peter Andreas Stakemann | 15.11.2000 | 30.03.2001 | bestyrelsesmedlem |
Annemette Heller | 15.11.2000 | 30.03.2001 | bestyrelsesmedlem |
Kim Madsen | 15.11.2000 | 30.03.2001 | formand |