Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
Revisor | Bestyrelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2016-03-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-03-28)
Den 2016-03-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-03-28)
Den 2016-03-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-03-28)
Den 2016-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordhavnsvej 2, 3000 Helsingør (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2016-03-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2016-03-28)
Den 2016-03-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-11-29 (offentliggjort 2016-03-28)
Den 2016-03-14 fjernes Hovedbranche: Udlejning og leasing af skibe og både (offentliggjort 2016-03-28)
Den 2016-03-14 fjernes Navne: FONDEN NAVIGATOR (offentliggjort 2016-03-28)
Den 2016-03-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-03-28)
Den 2016-03-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-03-28)
Den 2016-03-14 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-03-28)
Den 2016-03-14 fjernes Virksomhedsform: 100 (offentliggjort 2016-03-28)
Den 2015-10-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-03-28)
Den 2015-10-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2015-09-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2015-09-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-09-02)
Den 2015-09-02 fjernes Revisor: BAYS REVISIONSKONTOR V/KIM BAY (offentliggjort 2015-09-02)
Den 2013-10-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-09-02)
Den 2013-10-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-22 fjernes Bestyrelse: Frans Albertsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordhavnsvej 2, 3000 Helsingør (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2012-10-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Pilebækken 27, 5970 Ærøskøbing (offentliggjort 2012-06-11)
Den 2012-10-08 tilføjes Bestyrelse: Bo Hedmann Hvidsten (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-10-08 fjernes Bestyrelse: Mette Lindberg Gregersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-10-08 tilføjes Formål: Fondens formål er erhvervelse, drift og udlejning på forretningsmæssige vilkår af større eller mindre skibe samt tilhørende landfaciliteter eller anden fast ejendom, fortrinsvis til brug for drift af socialpædagogisk- og/eller undervisningsvirksomhed, der er tilrettelagt således at svage borgere og sent udviklede kan deltage. Det er desuden fondens formål at drive socialpædagogisk- og/eller undervisningsvirksomhed tilrettelagt for svage borgere, herunder sent udviklede. Fonden skal i øvrigt kunne iværksætte tiltag af enhver art, herunder køb, salg og udlodning m.v. med henblik på opfyldelse af formålet. Fonden kan drive sin virksomhed gennem datterselskaber. (offentliggjort 2016-03-28)
Den 2012-10-08 tilføjes Revisor: BAYS REVISIONSKONTOR V/KIM BAY (offentliggjort 2015-09-02)
Den 2012-10-08 fjernes Revisor: Preben Gjelstrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2016-03-28)
Den 2012-10-08 tilføjes Vedtægter: 2012-10-08 (offentliggjort 2016-03-28)
Den 2011-09-01 tilføjes Bestyrelse: Mette Lindberg Gregersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-09-01 fjernes Bestyrelse: Ole Ravn Thomsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pilebækken 27, 5970 Ærøskøbing (offentliggjort 2012-06-11)
Den 2011-07-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Smedevejen 15, 5970 Ærøskøbing (offentliggjort 2009-11-18)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-11-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedevejen 15, 5970 Ærøskøbing (offentliggjort 2009-11-18)
Den 2009-11-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Ærøskøbing Havn 7, 5970 Ærøskøbing (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-01-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ærøskøbing Havn 7, 5970 Ærøskøbing (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2009-01-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Tornevangsvej 97, 3460 Birkerød (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af skibe og både (offentliggjort 2016-03-28)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af skibe (offentliggjort 2001-07-03)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tornevangsvej 97, 3460 Birkerød (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Tornevangsvej 97, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-03-14 tilføjes Bestyrelse: Niels Joacim Bøllehuus (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-03-14 fjernes Bestyrelse: Claus Per Castenskjold Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-05-31 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-31 fjernes Revisor: LCCC ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-16 tilføjes Revisor: Preben Gjelstrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-16 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2000-03-27 tilføjes Kapital (Kapital): 482.500,00 (offentliggjort 2016-03-28)
Den 2000-03-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-03-28)
Den 1999-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tornevangsvej 97, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-29 tilføjes Bestyrelse: Claus Per Castenskjold Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-11-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2016-03-28)
Den 1999-11-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-11-29 (offentliggjort 2016-03-28)
Den 1999-11-29 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af skibe (offentliggjort 2001-07-03)
Den 1999-11-29 tilføjes Navne: FONDEN NAVIGATOR (offentliggjort 2016-03-28)
Den 1999-11-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-03-28)
Den 1999-11-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-03-28)
Den 1999-11-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-03-28)
Den 1999-11-29 tilføjes Revisor: LCCC ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-29 tilføjes Virksomhedsform: 100 (offentliggjort 2016-03-28)
Den 1999-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)