Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Vibeke Rye Holm(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Vibeke Rye Holm | 05.06.2008 | Borups Allé 196, 2400 København NV |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Altair | 25735587 | Aktiv | Anden undervisning i.a.n. (855900) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
18.10.2004 | 6,69 (km) | Amalievej 17, 1875 Frederiksberg C | Lejrevej 15, 2700 Brønshøj |
19.07.2006 | 18,63 (km) | Lejrevej 15, 2700 Brønshøj | Højgårdshaven 30, 3500 Værløse |
01.01.2007 | 0,00 (km) | Højgårdshaven 30, 3500 Værløse | Højgårdshaven 30, 3500 Værløse |
22.01.2007 | 24,54 (km) | Højgårdshaven 30, 3500 Værløse | Hiort Lorenzens Gade 23, 2200 København N |
13.02.2007 | 6,03 (km) | Hiort Lorenzens Gade 23, 2200 København N | Lejrevej 15, 2700 Brønshøj |
01.05.2007 | 0,00 (km) | Lejrevej 15, 2700 Brønshøj | Lejrevej 15, 2700 Brønshøj |
02.10.2008 | 3,73 (km) | Lejrevej 15, 2700 Brønshøj | Borups Allé 196, 2400 København NV |
01.01.2020 | nan (km) | Borups Allé 196, 2400 København NV | Borups Allé 196, 2400 København NV |
Altair. |
Sidst opdateret den 26.01.2020 og angivet som gældende fra 01.01.2020 (1721 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Alta Genetics Denmark ApS | 37760153 |
ALTAGROUP A/S | 31872596 |
ALTAI ApS | 29798117 |
ALTA INVEST ApS | 14421130 |
Altair | 25735587 |
ALTAIR ApS | 10056217 |
Altair I/S / Arne I/S / Apjac I/S/Aldebaran I/S v/A Petersen og A Christensen | 18757303 |
Alta Media | 42063312 |
ALTAMONT HOLDING ApS | 30570308 |
Altan-Alferne.dk ApS | 42503592 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Vibeke Rye Holm(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Vibeke Rye Holm(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pct. | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |