Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mikael Bjørn Schwartz | 30.09.2020 | direktør |
Peter Müller | 01.10.2015 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Cuno Bille Christensen | 11.12.2018 | 31.01.2022 | direktør |
Lars Rasmussen | 11.12.2018 | 30.09.2020 | direktør |
Kenneth Flex | 01.10.2015 | 31.12.2020 | direktør |
Jørgen Skjødt | 01.10.2015 | 08.06.2017 | direktør |
Cuno Bille Christensen | 01.11.2000 | 01.10.2015 | direktør |
Lars Rasmussen | 01.11.2000 | 01.10.2015 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Karsten Vind | 01.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Peter Müller | 01.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Søren Michael Kofoed | 16.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
Jens Frederik Kofoed | 16.11.2018 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Tonny Gerhard Johansen | 01.04.2022 | 01.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Klavs Valdemar Gravesen | 12.09.2019 | 01.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Esben Wesenberg Kjær | 16.11.2018 | 12.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
Kenneth Flex | 24.08.2015 | 16.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
Peter Müller | 27.05.2010 | 16.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
Esben Wesenberg Kjær | 08.08.2007 | 15.11.2018 | formand |
Lone Häckert | 08.08.2007 | 27.05.2010 | bestyrelsesmedlem |
Søren Thimmer | 02.03.2007 | 24.08.2015 | bestyrelsesmedlem |
Hanne Depenau Mortensen | 02.03.2007 | 27.05.2010 | næstformand |
Esben Wesenberg Kjær | 16.11.2004 | 02.03.2007 | formand |
Cuno Bille Christensen | 01.11.2000 | 30.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Lars Rasmussen | 01.11.2000 | 16.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
Peter Bisgaard | 01.11.2000 | 16.11.2004 | bestyrelsesmedlem |