Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Revisor | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 163, 7673 Harboøre (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2022-11-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 163, 7673 Harboøre (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2022-04-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-08-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2018-08-01 fjernes Revisor: Ejendomsselskabet Andrupsgade A/S (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2018-04-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-03-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-03-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-08-21 tilføjes Kontaktoplysninger: Vejlbygaard@mail.dk (offentliggjort 2012-08-21)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2010-12-16 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2013-12-10)
Den 2010-12-15 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2009-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber, drive finansieringsvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-01 tilføjes Vedtægter: 2009-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 163, 7673 Harboøre (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 163, 7673 Harboøre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 163, 7673 Harboøre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-24 tilføjes Direktion: Knud Erik Abildtrup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-11-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-11-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-24 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-24 tilføjes Legale ejere: Knud Erik Abildtrup (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2000-11-23 fjernes Legale ejere: Knud Erik Abildtrup (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2000-11-24 tilføjes Navne: VEJLBYGÅRD ApS (offentliggjort 2000-12-01)
Den 2000-11-24 tilføjes Reelle ejere: Knud Erik Abildtrup (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2000-11-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2000-11-24 tilføjes Revisor: Ejendomsselskabet Andrupsgade A/S (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2000-11-24 tilføjes Stiftere: Knud Erik Abildtrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-12-01)
Den 2000-11-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-14 tilføjes Legale ejere: Knud Erik Abildtrup (offentliggjort 2017-11-01)