Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Finn Korshøj | 10.11.2000 | |
Jette Clausen | 03.08.2010 | |
Tommy Eriksen | 10.11.2000 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
CLAUSEN HOLDING, VIDEBÆK ApS (CVR 10054966) | NORMAL | 14.03.2010 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
ERIKSEN HOLDING RINGKØBING ApS (CVR 10055326) | NORMAL | 14.03.2010 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
VIDEBÆK BOGTRYKKERI A/S (CVR 25802578) | OPLØSTEFTERFUSION | 02.01.2023 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
A. RASMUSSENS BOGTRYKKERI ApS (CVR 21370487) | OPLØSTEFTERFUSION | 01.01.2015 | 31.03.2016 | 100,00% | 100,00% |
A. RASMUSSENS BOGTRYKKERI ApS (CVR 21370487) | OPLØSTEFTERFUSION | 01.01.2012 | 31.12.2014 | 50,00-66,66% | 50,00-66,66% |