Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | xbrl | Vedtægter | Revisor | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2000-11-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Selskabet Marts 2021 ApS. (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2021-05-07 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2021-05-07 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2021-05-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2021-05-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Fårevej 133, 7650 Bøvlingbjerg (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2021-05-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2021-05-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-11-20 (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2021-05-07 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2021-05-07 fjernes Legale ejere: Hans Jørgen Christensen (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2021-05-07 fjernes Navne: ENCE ApS (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2021-05-07 fjernes Reelle ejere: Hans Jørgen Christensen (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2021-05-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2021-05-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2021-05-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2021-05-07 fjernes Stiftere: Hans Jørgen Christensen (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2021-05-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2021-04-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2021-04-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-03-03 fjernes Direktion: Hans Jørgen Christensen (direktion) (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2020-06-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2018-06-07 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2018-06-08 tilføjes Vedtægter: 2018-06-08 (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2018-06-08 fjernes Revisor: Ejendomsselskabet Andrupsgade A/S (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2018-06-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-01-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-11-15 tilføjes Revisor: Ejendomsselskabet Andrupsgade A/S (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2011-11-15 fjernes Revisor: TR AF 1/10-11 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fårevej 133, 7650 Bøvlingbjerg (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2000-11-20 tilføjes Direktion: Hans Jørgen Christensen (direktion) (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2000-11-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er via datterselskabet, Murerfirmaet Hans Jørgen Christensen ApS, at drive virksomhed indenfor bygge- og anlægssektoren samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2000-11-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2000-11-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-11-20 (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2000-11-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2000-11-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2000-11-20 tilføjes Legale ejere: Hans Jørgen Christensen (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2000-11-20 tilføjes Navne: ENCE ApS (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2000-11-20 tilføjes Reelle ejere: Hans Jørgen Christensen (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2000-11-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2000-11-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2000-11-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2000-11-20 tilføjes Revisor: TR AF 1/10-11 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-20 tilføjes Stiftere: Hans Jørgen Christensen (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2000-11-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2000-11-20 tilføjes Vedtægter: 2000-11-20 (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2000-11-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2000-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-06)