Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Reelle ejere | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Navne | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Direktion | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2017-09-06 sletter virksomheden Ejerskaber: WittCare Smerte- og Sportsklinik IVS. (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2017-10-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: WittCare ApS. (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-10-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: WittClinic Herning ApS. (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2018-05-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: WittCare Smerte- og Sportsklinik IVS. (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2019-06-04 tilføjes Reelle ejere: Nanna Witt Kempel (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2019-06-03 tilføjes Reelle ejere: Kasper Witt Kempel (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2019-06-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2019-05-26 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2019-05-27 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-07 tilføjes Navne: WCC Holding ApS (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2018-02-06 fjernes Navne: WITT DESIGN ApS (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2018-02-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2018-02-07 tilføjes Vedtægter: 2018-02-07 (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2018-02-07 fjernes Direktion: Henrik Nielsen (direktion) (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2018-01-01 tilføjes Hovedbranche: Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2017-12-31 fjernes Hovedbranche: Industriel design og produktdesign (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2017-05-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gødstrup Søvej 9, 7400 Herning (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2016-05-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Gødstrup Søvej 9, 7400 Herning (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2016-05-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-05 tilføjes Direktion: Henrik Nielsen (direktion) (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2014-05-05 fjernes Direktion: Ejvind Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-21 tilføjes Legale ejere: WITT INVEST ApS (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Industriel design og produktdesign (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Formgivning og industrielt design (offentliggjort 2003-01-31)
Den 2007-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gødstrup Søvej 9, 7400 Herning (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2007-11-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Gødstrupvej 72, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-31 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-31 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Formgivning og industrielt design (offentliggjort 2003-01-31)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Formgivning og industrielt design (offentliggjort 2002-11-11)
Den 2002-10-01 tilføjes Hovedbranche: Formgivning og industrielt design (offentliggjort 2002-11-11)
Den 2002-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at forstå køb, salg og markedsføring indenfor hårde hvidevarerbranchen og efter direktionens bestemmelse anden virksomhed, som står i naturlig forbindelse hermed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører sammen. (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2000-12-01 tilføjes Vedtægter: 2000-12-01 (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2000-11-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gødstrupvej 72, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-21 tilføjes Direktion: Ejvind Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-11-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-21 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-21 tilføjes Navne: WITT DESIGN ApS (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2000-11-21 tilføjes Reelle ejere: Allan Witt Kempel (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2000-11-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2000-11-21 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-21 tilføjes Stiftere: WITT INVEST ApS, Ejvind Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-11-23)
Den 2000-11-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)