Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Bestyrelse | Direktion | ||||
Beliggenhedsadresse | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1990-01-10 fjernes Navne: TELEPRESS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-13 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-13 fjernes Bestyrelse: Thomas Rene Lind (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-13 fjernes Direktion: Thomas Rene Lind (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-04 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Hasselvej 27, 2640 Hedehusene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-04 fjernes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels- og forlagsvirksomhed samt byggevirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-07 tilføjes Vedtægter: 1984-06-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hasselvej 27, 2640 Hedehusene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-03-30 tilføjes Bestyrelse: Thomas Rene Lind (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-03-30 tilføjes Direktion: Thomas Rene Lind (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-03-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-03-30 tilføjes Navne: TELEPRESS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-03-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-03-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-03-30 tilføjes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-03-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-03-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)