Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Reelle ejere | Legale ejere | Direktion | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Navne | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-02-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-01-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2015-01-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2015-01-16 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET KJELDGAARD & THULSTRUP ApS (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2012-11-13 tilføjes Reelle ejere: Lone Poulsen (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2011-04-17 tilføjes Legale ejere: KLARIUS HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2011-04-17 tilføjes Reelle ejere: Klaus Ringgaard (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-02 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET KJELDGAARD & THULSTRUP ApS (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2007-02-02 fjernes Revisor: PBH NR. 280 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-25 tilføjes Direktion: Jørgen Poulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-25 fjernes Direktion: Peter Thomas Johansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-12 tilføjes Legale ejere: EJENDOMSSELSKABET MØLLEN ApS (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2001-09-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frydendalsvej 7, 9000 Aalborg (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2001-09-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Barbras Alle 7, 9300 Sæby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-18 tilføjes Direktion: Peter Thomas Johansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-18 fjernes Direktion: Rikke Bøcker Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og ejendomsinvestering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-18 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET BØRSEN ApS (offentliggjort 2001-09-24)
Den 2001-09-17 fjernes Navne: THE COCKNEY PUB ApS (offentliggjort 2000-11-22)
Den 2001-09-18 tilføjes Revisor: PBH NR. 280 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-18 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET JØRGEN POULSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-18 tilføjes Vedtægter: 2001-09-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Barbras Alle 7, 9300 Sæby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-15 tilføjes Direktion: Rikke Bøcker Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-11-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-15 tilføjes Navne: THE COCKNEY PUB ApS (offentliggjort 2000-11-22)
Den 2000-11-15 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-15 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2000-11-15 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET JØRGEN POULSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-15 tilføjes Stiftere: Steven Christopher Venables, Rikke Bøcker Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-11-22)
Den 2000-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)