Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2003-12-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Filstedvej 145, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-30 fjernes Direktion: Preben Krogh Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-11-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-30 fjernes Navne: PK AALBORG ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-30 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-30 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-30 fjernes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-30 fjernes Stiftere: IL INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-29 fjernes Hovedbranche: Kongres-, messe- og udstillingsaktiviteter (offentliggjort 2004-01-07)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Kongres-, messe- og udstillingsaktiviteter (offentliggjort 2004-01-07)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Kongres-, messe- og udstillingsaktiviteter (offentliggjort 2000-11-27)
Den 2001-03-13 tilføjes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-13 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Filstedvej 145, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-06 tilføjes Direktion: Preben Krogh Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at stå som arrangør af messer og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-11-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-06 tilføjes Hovedbranche: Kongres-, messe- og udstillingsaktiviteter (offentliggjort 2000-11-27)
Den 2000-11-06 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-06 tilføjes Navne: PK AALBORG ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-06 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-06 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-06 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-06 tilføjes Stiftere: IL INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-06 tilføjes Vedtægter: 2000-11-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)