Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2013-12-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GI FINANS ApS. (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2014-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HAMMEL AUTOCENTER ApS. (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2019-04-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-10-01 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ÅRHUS, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-01 fjernes Revisor: Leth & Kaack ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllebakken 41, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2013-12-27)
Den 2013-12-27 tilføjes Direktion: Kent Gerlach Kristensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i tilknyttede virksomheder, anden formueforvaltning samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-12-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-27 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2013-12-30)
Den 2013-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-27 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-27 tilføjes Legale ejere: Kent Gerlach Kristensen (offentliggjort 2015-06-14)
Den 2013-12-27 tilføjes Navne: GERLACH HOLDING ApS (offentliggjort 2013-12-27)
Den 2013-12-27 tilføjes Reelle ejere: Kent Gerlach Kristensen (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2013-12-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2013-12-27 tilføjes Revisor: Leth & Kaack ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-27 tilføjes Stiftere: Kent Gerlach Kristensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-27 tilføjes Vedtægter: 2013-12-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-12-27)
Den 2013-12-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)