Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (CVR 12602200) | OPLØSTEFTERFRIVILLIGLIKVIDATION | 01.11.2000 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Michael Krogsgaard Johansen | 01.12.2000 | 01.04.2019 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
NYBORG EL ApS (CVR 25702921) | NORMAL | 01.10.2011 | 01.05.2019 | 66,67-89,99% | 66,67-89,99% |