Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Vedtægter | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Kapital | Navne | ||||
Tegningsregel | Direktion | Første regnskabsperiode | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning (offentliggjort 2015-09-27)
Den 2015-09-27 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2015-09-27)
Den 2015-09-26 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-09-27)
Den 2015-09-27 tilføjes Kontaktoplysninger: elton.john@youmail.dk (offentliggjort 2015-09-27)
Den 2015-09-27 tilføjes Vedtægter: 2015-09-27 (offentliggjort 2015-09-27)
Den 2014-05-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-09-07)
Den 2014-05-22 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-09-03)
Den 2014-05-23 fjernes Revisor: FER Fyns Erhvervsrevision I/S (offentliggjort 2015-09-03)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-09-27)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Damgade 28, 5610 Assens (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Damgade 28, 5610 Assens (offentliggjort 2000-11-14)
Den 2000-11-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Damgade 28, 5610 Assens (offentliggjort 2000-11-14)
Den 2000-11-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Damgade 28, 5610 Assens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Damgade 28, 5610 Assens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier i Aut. El-installatør John Pedersen A/S og andet dermed beslægtet formål. (offentliggjort 2015-09-27)
Den 2000-11-08 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-08 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-08 tilføjes Navne: JOHN PEDERSEN HOLDING, ASSENS ApS (offentliggjort 2000-11-14)
Den 2000-11-07 fjernes Navne: JOHN PEDERSEN HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-01 tilføjes Navne: JOHN PEDERSEN HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-08 tilføjes Vedtægter: 2000-11-08 (offentliggjort 2015-09-27)
Den 2000-11-01 tilføjes Direktion: John Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-01 tilføjes Legale ejere: John Pedersen (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2000-11-01 tilføjes Reelle ejere: John Pedersen (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2000-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-09-03)
Den 2000-11-01 tilføjes Revisor: FER Fyns Erhvervsrevision I/S (offentliggjort 2015-09-03)
Den 2000-11-01 tilføjes Stiftere: John Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-11-14)
Den 2000-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)