Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2009-08-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Røllikevej 2, 6800 Varde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-03 fjernes Direktion: Niels Lock Kristjansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-03 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-03 fjernes Navne: NIELS KRISTJANSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-03 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-03 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-03 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-03 fjernes Stiftere: Niels Lock Kristjansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-09-26)
Den 2004-09-13 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-13 fjernes Revisor: REVISIONSFA HANS PLATZ (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-11 tilføjes Revisor: REVISIONSFA HANS PLATZ (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-11 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-09-26)
Den 2003-09-23 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-11-09)
Den 2001-12-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde aktier, anparter og andre værdipapirer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-14 tilføjes Vedtægter: 2001-12-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Røllikevej 2, 6800 Varde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-01 tilføjes Direktion: Niels Lock Kristjansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-11-09)
Den 2000-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-01 tilføjes Navne: NIELS KRISTJANSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-01 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-01 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-01 tilføjes Stiftere: Niels Lock Kristjansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)