Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Formål | Kapital | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2006-12-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ELITE SPORTS ACADEMY ApS. (offentliggjort 2016-01-16)
Den 2019-03-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-11-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og investering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-28 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-28 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-28 tilføjes Vedtægter: 2014-11-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2014-05-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2014-05-28 fjernes Revisor: Kaj Jensen (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2009-05-01 tilføjes Revisor: Kaj Jensen (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2009-05-01 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle hovedsæders virksomhed (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2003-11-20)
Den 2005-05-20 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-20 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-17 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-17 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2003-11-20)
Den 2001-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2000-11-06)
Den 2000-10-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vivaldisvej 48, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2011-02-14)
Den 2000-10-23 tilføjes Direktion: Claus Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-10-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-23 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2000-11-06)
Den 2000-10-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-23 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-23 tilføjes Legale ejere: Claus Jensen (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2000-10-23 tilføjes Navne: CLJ HOLDING ApS (offentliggjort 2000-10-27)
Den 2000-10-23 tilføjes Reelle ejere: Claus Jensen (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2000-10-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2000-10-23 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-23 tilføjes Stiftere: Claus Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-10-27)
Den 2000-10-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)