Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2006-03-24 fjernes Binavne: THUSSEN ApS, THUE MYLIN CONSULTING SERVICES ApS, DE OFFENTLIGE KONSULENTER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Borgm.Schneiders Vej 14, 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-22 fjernes Direktion: Thue Mylin (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-10-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-22 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-22 fjernes Navne: TMCS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-22 fjernes Revisor: Jørgen Anker Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-22 fjernes Stiftere: Thue Mylin (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borgm.Schneiders Vej 14, 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Borgmester Schneiders Vej 14, 2840 Holte (offentliggjort 2002-08-20)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2001-01-15)
Den 2002-08-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borgmester Schneiders Vej 14, 2840 Holte (offentliggjort 2002-08-20)
Den 2002-08-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Tyrsbakke 8, 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tyrsbakke 8, 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-26 tilføjes Binavne: THUSSEN ApS, THUE MYLIN CONSULTING SERVICES ApS, DE OFFENTLIGE KONSULENTER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-26 tilføjes Direktion: Thue Mylin (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil, herunder diverse konsulentydelser. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-10-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-26 tilføjes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2001-01-15)
Den 2000-10-26 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-26 tilføjes Navne: TMCS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-26 tilføjes Revisor: Jørgen Anker Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-26 tilføjes Stiftere: Thue Mylin (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-26 tilføjes Vedtægter: 2000-10-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)