Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
Claus Andresen | 25.08.2000 | 05.09.2006 | |
Georg Nico Vilsen | 25.08.2000 | 05.09.2006 | |
Jacques Devantier Møller | 25.08.2000 | 05.09.2006 | |
Niels Jørgen Winther Christiansen | 25.08.2000 | 05.09.2006 | |
Oluf Jørgensen | 25.08.2000 | 05.09.2006 |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
K/S HVIDKÆRVEJ, ODENSE (CVR 25797108) | SLETTET | 01.04.2003 | 26.04.2006 | 100,00% | 100,00% |