Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thomas Marstrand | 16.07.2015 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Susanne Bjerregaard Eskildsen | 17.12.2013 | 16.07.2015 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kristian la Cour | 15.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Bjerg | 15.02.2023 | formand |
Johanne Christiane Frazer Riegels Østergård | 02.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Marstrand | 17.12.2013 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kristian la Cour | 10.01.2023 | 14.02.2023 | formand |
Kristian la Cour | 22.08.2017 | 09.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Søren Klarskov Vilby | 22.09.2014 | 10.01.2023 | formand |
Nicholas Andrew Vince | 22.09.2014 | 22.08.2017 | bestyrelsesmedlem |
Asger Bruun-Christensen | 17.12.2013 | 22.08.2017 | bestyrelsesmedlem |
Susanne Bjerregaard Eskildsen | 17.12.2013 | 16.07.2015 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Henrik Ørssleff | 17.12.2013 | 22.09.2014 | formand |