Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2003-06-13 fjernes Binavne: 2EASEUP A/S, 2 EASEUP.NET A/S, 2 EASEUP.COM A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønder Tranders Vej 16, 1. th., 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-10 fjernes Bestyrelse: Jesper Kjærsgaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-10 fjernes Direktion: Per Sondrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-10-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-10 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhed i forbindelse med it-servicevirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-10 fjernes Navne: E-CONCEPTORS A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-10 fjernes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-10 fjernes Stiftere: PENTHIEN ApS, P. STIG HOLDING ApS, KLITGAARD HOLDING 2000 ApS, FAMCO ApS, ELUNG HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-10 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-04-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-08-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er service, handel og produktion primært baseret på Internet, rettet mod specifikke brancher. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-23 tilføjes Navne: E-CONCEPTORS A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-22 fjernes Navne: 2EASEUP A/S (offentliggjort 2000-11-27)
Den 2001-08-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med formanden for bestyrelsen, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-23 tilføjes Vedtægter: 2001-08-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-23 fjernes Binavne: NETTRYK A/S, E-CONCEPTERS.COM A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-04-01 tilføjes Direktion: Per Sondrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-01 fjernes Direktion: Mads Villi Delmar (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-03-01 fjernes Bestyrelse: Peter Stig Christensen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønder Tranders Vej 16, 1. th., 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Kvisten 21, 9260 Gistrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-13 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhed i forbindelse med it-servicevirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-12 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-13 tilføjes Navne: 2EASEUP A/S (offentliggjort 2000-11-27)
Den 2000-11-12 fjernes Navne: E-CONCEPTERS A/S (offentliggjort 2000-10-26)
Den 2000-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kvisten 21, 9260 Gistrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-10 tilføjes Bestyrelse: Peter Stig Christensen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-10 tilføjes Binavne: NETTRYK A/S, E-CONCEPTERS.COM A/S, 2EASEUP A/S, 2 EASEUP.NET A/S, 2 EASEUP.COM A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-10 tilføjes Direktion: Mads Villi Delmar (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-10-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-10 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-10 tilføjes Navne: E-CONCEPTERS A/S (offentliggjort 2000-10-26)
Den 2000-10-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-10 tilføjes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-10 tilføjes Stiftere: PENTHIEN ApS, P. STIG HOLDING ApS, KLITGAARD HOLDING 2000 ApS, FAMCO ApS, ELUNG HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-10 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)