Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Ejerskaber | Vedtægter | ||||
Revisor | Hovedbranche | Formål | Tegningsregel | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-09-28 tilføjes Bestyrelse: Anne Torpe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2000-10-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GABOTHERM A/S. (offentliggjort 2015-03-30)
Den 2000-10-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: METALOTERM ApS. (offentliggjort 2015-03-30)
Den 2000-10-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: P.A. KIERULFF A/S. (offentliggjort 2015-03-30)
Den 2021-01-05 fjernes Bestyrelse: Peter Thiirmann Thomsen (bestyrelse) (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-11-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-22 tilføjes Vedtægter: 2016-09-22 (offentliggjort 2017-05-17)
Den 2016-09-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-02-25 tilføjes Revisor: ARIES Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-25 fjernes Revisor: NU-REVI STATSAUTORISERET REVISOR ApS (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2011-03-21 tilføjes Revisor: NU-REVI STATSAUTORISERET REVISOR ApS (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2011-03-21 fjernes Revisor: DATOSELSKABET AF 14. OKTOBER 2010 A/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-09-29 tilføjes Revisor: DATOSELSKABET AF 14. OKTOBER 2010 A/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-09-29 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Henning Schaumburg (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2008-02-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde aktierne i P.A. Kierulff A/S, CVR-nr. 47298016 og Gabotherm A/S, CVR-nr. 79359912 samt anparterne i Metaloterm ApS, CVR-nr. 56416714 samt drive virksomhed, der er beslægtet med disse selskabers virksomhed. (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2008-02-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene. (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2008-02-06 tilføjes Vedtægter: 2008-02-06 (offentliggjort 2017-05-17)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Løkkebyvej 3, 5953 Tranekær (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Løkkebyvej 3, 5953 Tranekær (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-08-14 tilføjes Bestyrelse: Peter Thiirmann Thomsen (bestyrelse) (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2003-08-14 fjernes Bestyrelse: Kjeld Kjeldsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2000-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Løkkebyvej 3, 5953 Tranekær (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-05 tilføjes Bestyrelse: Kjeld Kjeldsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2000-10-05 tilføjes Direktion: Preben Arnold Kierulff (direktion) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2000-10-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-04-30 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2000-10-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-10-05 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2000-10-05 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-05 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2000-10-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2000-10-05 tilføjes Legale ejere: Preben Arnold Kierulff (offentliggjort 2015-03-30)
Den 2000-10-05 tilføjes Navne: KIERULFF HOLDING A/S (offentliggjort 2000-10-16)
Den 2000-10-05 tilføjes Reelle ejere: Preben Arnold Kierulff (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2000-10-05 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2000-10-05 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2000-10-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2000-10-05 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Henning Schaumburg (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2000-10-05 tilføjes Stiftere: Preben Arnold Kierulff (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2000-10-05 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2000-10-16)
Den 2000-10-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-04)