Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2020-06-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-06-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-06-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-06-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Søhøjen 21, 4000 Roskilde (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-06-17 fjernes Direktion: Bjarne Hjorth (direktion) (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-06-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-06-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-10-03 (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-06-17 fjernes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-06-17 fjernes Legale ejere: Bjarne Hjorth (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-06-17 fjernes Navne: ANNI OG BJARNE HJORTH INVEST ApS (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-06-17 fjernes Reelle ejere: Bjarne Hjorth (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-06-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-06-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-06-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-06-17 fjernes Stiftere: Bjarne Hjorth (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-06-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-03-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-03-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og investering, herunder som holdingselskab (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2010-03-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2010-03-18 tilføjes Vedtægter: 2010-03-18 (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2010-03-18 fjernes Revisor: REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB DM REVISION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2007-09-10)
Den 2007-08-01 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2007-09-10)
Den 2007-07-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søhøjen 21, 4000 Roskilde (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2006-09-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Himmelev Bygade 78, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-19 tilføjes Navne: ANNI OG BJARNE HJORTH INVEST ApS (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2006-09-18 fjernes Navne: PACCO HOLDING ApS (offentliggjort 2000-10-16)
Den 2000-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Himmelev Bygade 78, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-03 tilføjes Direktion: Bjarne Hjorth (direktion) (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2000-10-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2000-10-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-10-03 (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2000-10-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-03 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2000-10-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2000-10-03 tilføjes Legale ejere: Bjarne Hjorth (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2000-10-03 tilføjes Navne: PACCO HOLDING ApS (offentliggjort 2000-10-16)
Den 2000-10-03 tilføjes Reelle ejere: Bjarne Hjorth (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2000-10-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2000-10-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2000-10-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2000-10-03 tilføjes Revisor: REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB DM REVISION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-03 tilføjes Stiftere: Bjarne Hjorth (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2000-10-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2000-10-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-17)