Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jesper Byrgiel Lange | 27.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Bjarke Piault Tiedemann | 28.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Søren Oskar Skogstad | 05.09.2018 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Bruun Clausen | 01.01.2013 | bestyrelsesmedlem |
Peter Gorm Hansen | 01.10.1999 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Benny Schytte | 28.04.2023 | 27.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Frans Luja Madsen | 20.05.2022 | 28.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Ejner Crone Nielsen | 24.05.2017 | 31.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
Bjarne Bendixen | 10.03.2017 | 20.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Inga Marie Brink Wollny | 01.01.2005 | 20.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Lars Nygaard | 01.01.2005 | 24.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Warburg | 01.01.2005 | 31.12.2012 | bestyrelsesmedlem |
Frank Starck-Sabroe | 01.01.2005 | 31.12.2012 | bestyrelsesmedlem |
Niels Groth | 23.08.2002 | 26.04.2005 | bestyrelsesmedlem |
Jakob Juhl Pedersen | 07.05.2001 | 26.04.2005 | bestyrelsesmedlem |
Irene Bjerregaard | 07.05.2001 | 26.04.2005 | bestyrelsesmedlem |
Bjørn Dedecam Messell | 07.05.2001 | 26.04.2005 | bestyrelsesmedlem |
Kaja Jacobsen | 07.05.2001 | 20.10.2001 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Peter Danielsen | 07.05.2001 | 20.08.2001 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Gorm Hansen | 01.10.2000 | 31.12.2012 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Bruun Clausen | 01.10.2000 | 26.04.2005 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Clewley Rønved | 01.10.2000 | 26.04.2005 | bestyrelsesmedlem |
Ronni Gulseth Andersen | 01.10.2000 | 07.05.2001 | bestyrelsesmedlem |
Johannes Bertelsen | 19.06.2000 | 31.12.2012 | bestyrelsesmedlem |