Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Hovedbranche | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-01 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2023-10-01 fjernes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2013-12-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AALBORG PROFIL OG SMEDEVÆRKSTED ApS. (offentliggjort 2015-04-14)
Den 2015-04-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Le Dous Ejendomme ApS. (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2023-05-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2020-03-26 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2020-03-27 tilføjes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2019-12-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-12-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-03-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-29 tilføjes Reelle ejere: Peter le Dous (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svendborgvej 22, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2017-09-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Korinthvej 5, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2017-09-29 tilføjes Kontaktoplysninger: post@apsv.dk (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2017-05-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Korinthvej 5, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2013-12-17 tilføjes Direktion: Peter le Dous (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2013-12-17 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-17 tilføjes Legale ejere: Peter le Dous (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2013-12-17 tilføjes Navne: LE DOUS HOLDING ApS (offentliggjort 2013-12-19)
Den 2013-12-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2013-12-17 tilføjes Stiftere: Peter le Dous (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-17 tilføjes Vedtægter: 2013-12-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-12-19)
Den 2013-12-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)