Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2006-07-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Haurholmvej 235, 9760 Vrå (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-14 fjernes Direktion: Jes Høgh (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-10-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-14 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-14 fjernes Navne: HAURHOLM ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-14 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-14 fjernes Stiftere: Oluf Bagge Hjortlund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive finansiering, handel og investering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-20 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-20 tilføjes Vedtægter: 2003-01-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-24 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-27 fjernes Revisor: Kpmg C Jespersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Haurholmvej 235, 9760 Vrå (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Haurholmvej 235, 9760 Vrå (offentliggjort 2001-01-08)
Den 2000-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Haurholmvej 235, 9760 Vrå (offentliggjort 2001-01-08)
Den 2000-12-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvet 1, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-21 tilføjes Direktion: Jes Høgh (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-21 fjernes Direktion: Oluf Bagge Hjortlund (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-21 tilføjes Navne: HAURHOLM ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-20 fjernes Navne: TORV 1 ApS NR. 124 (offentliggjort 2000-10-11)
Den 2000-12-21 tilføjes Revisor: Kpmg C Jespersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-21 fjernes Revisor: Per Nørgaard Laursen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvet 1, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-03 tilføjes Direktion: Oluf Bagge Hjortlund (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-10-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-03 tilføjes Navne: TORV 1 ApS NR. 124 (offentliggjort 2000-10-11)
Den 2000-10-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-03 tilføjes Revisor: Per Nørgaard Laursen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-03 tilføjes Stiftere: Oluf Bagge Hjortlund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)