Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jacob Madsen | 01.01.2010 | 02.08.2010 | adm. dir |
Nis Storgaard | 01.09.2009 | 01.01.2010 | adm. dir |
Ebbe Knudsen | 01.05.2004 | 01.09.2009 | adm. dir |
Lars Hermansen | 20.09.1999 | 30.04.2004 | direktion |
Peter Andreas Stakemann | 01.07.1999 | 20.09.1999 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Vorm Rudnicki | 08.03.2010 | 02.08.2010 | bestyrelse |
René Skovgaard Jensen | 01.01.2010 | 02.08.2010 | bestyrelse |
Kim Christensen | 08.12.2009 | 02.08.2010 | bestyrelse |
Anders Stahlschmidt | 01.09.2009 | 02.08.2010 | formand |
Nis Storgaard | 01.09.2009 | 08.12.2009 | bestyrelse |
Claus Bo Jacobsen | 09.01.2009 | 08.03.2010 | næstformand |
Trine Hedegaard Jørgensen | 11.04.2008 | 02.08.2010 | personlig_suppleant |
Jørn Christensen | 11.04.2008 | 01.01.2010 | bestyrelse |
René Skovgaard Jensen | 11.04.2008 | 01.01.2010 | personlig_suppleant |
Inger Antonsen | 01.01.2007 | 11.04.2008 | bestyrelse |
Carsten Lykke Sørensen | 28.11.2006 | 11.04.2008 | bestyrelse |
Mads Pinnerup | 25.04.2005 | 09.01.2009 | næstformand |
Michael Hyldgaard Andersen | 19.04.2004 | 02.08.2010 | bestyrelse |
Mogens Sørensen | 19.04.2004 | 11.04.2008 | personlig_suppleant |
Inger Antonsen | 19.04.2004 | 01.01.2007 | personlig_suppleant |
Thomas Melballe | 19.04.2004 | 31.12.2006 | bestyrelse |
Hans Werner Fugmann | 29.04.2003 | 25.04.2005 | næstformand |
Mogens Terp Paulsen | 31.03.2003 | 28.11.2006 | bestyrelse |
Peter Simson | 31.03.2003 | 20.10.2004 | bestyrelse |
Jes Bjørn Simonsen | 28.05.2001 | 19.04.2004 | bestyrelse |
Lilly Kobberup Andersen | 28.05.2001 | 19.04.2004 | bestyrelse |
Ulla Marie Rasmussen | 28.05.2001 | 19.04.2004 | bestyrelse |
Susanne Vesterlund Damgaard | 28.05.2001 | 19.04.2004 | personlig_suppleant |
Frank Østergaard | 28.05.2001 | 19.04.2004 | personlig_suppleant |
Sebastian Peczalski | 28.05.2001 | 31.07.2002 | personlig_suppleant |
Bjarne Weiler Madsen | 29.09.1999 | 31.03.2003 | bestyrelse |
Anders von Buchwald | 29.09.1999 | 31.03.2003 | bestyrelse |
Alfred Bjørn Christensen | 06.09.1999 | 31.03.2003 | bestyrelse |
Flemming Nordahl Honoré | 06.09.1999 | 31.03.2003 | bestyrelse |
Lars Hermansen | 06.09.1999 | 29.09.1999 | bestyrelse |
Mikael Søgaard | 06.09.1999 | 29.09.1999 | bestyrelse |
Peter Andreas Stakemann | 01.07.1999 | 06.09.1999 | bestyrelse |
Annemette Heller | 01.07.1999 | 06.09.1999 | bestyrelse |
Kim Madsen | 01.07.1999 | 06.09.1999 | formand |