Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Morten Kirkevang | 31.03.2001 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Bundgaard Lauritzen | 01.07.2003 | 15.08.2004 | direktion |
Morten Birk Hansen | 27.09.2000 | 31.03.2001 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Flemming Bjerregaard | 27.09.2000 | 31.01.2001 | bestyrelse |
Birk Heino Rommelhoff | 27.09.2000 | 31.01.2001 | bestyrelse |
Morten Birk Hansen | 27.09.2000 | 31.01.2001 | bestyrelse |