Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Vedtægter | Direktion | ||||
Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Kontaktoplysninger | ||||
Formål | Bibranche | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-13 tilføjes Kapital (Kapital): 89.482,00 (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-13 tilføjes Vedtægter: 2022-12-13 (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-04 fjernes Direktion: Kasper Bloch Gevaldig (direktør) (offentliggjort 2022-12-04)
Den 2015-05-29 sletter virksomheden Ejerskaber: ALLUNITE A/S. (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2015-09-10 sletter virksomheden Ejerskaber: ALLUNITE A/S. (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-15 sletter virksomheden Ejerskaber: ALLUNITE A/S. (offentliggjort 2017-01-20)
Den 2016-11-29 sletter virksomheden Ejerskaber: ALLUNITE A/S. (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-04-02 sletter virksomheden Ejerskaber: ALLUNITE A/S. (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2018-04-19 sletter virksomheden Ejerskaber: ALLUNITE A/S. (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2019-09-10 sletter virksomheden Ejerskaber: ALLUNITE A/S. (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 sletter virksomheden Ejerskaber: ALLUNITE A/S. (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ALLUNITE A/S. (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-09-23 tilføjes Kapital (Kapital): 85.221,00 (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-09-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-09-23 tilføjes Vedtægter: 2022-09-23 (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-07-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-13 tilføjes Kapital (Kapital): 84.716,00 (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-06-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-06-13 tilføjes Vedtægter: 2022-06-13 (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tobaksvejen 25, st. tv., 2860 Søborg (offentliggjort 2020-07-25)
Den 2020-07-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Carit Etlars Vej 5, 4. th., 1814 Frederiksberg C (offentliggjort 2020-07-25)
Den 2020-06-19 tilføjes Legale ejere: K Invest Holding ApS (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2020-06-19 fjernes Legale ejere: KEY FACTOR MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2020-06-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carit Etlars Vej 5, 4. th., 1814 Frederiksberg C (offentliggjort 2020-07-25)
Den 2020-03-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Ingeborgvej 6, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2020-03-05 tilføjes Kontaktoplysninger: kasper.gevaldig@gmail.com (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2019-09-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde aktier i AllUnite A/S, CVR-nr. 35410805, og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-09-10 tilføjes Kapital (Kapital): 84.211,00 (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2019-09-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2019-09-10 tilføjes Legale ejere: KEY FACTOR MANAGEMENT ApS, 3E INVEST ApS, Aula Invest ApS (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2019-09-09 fjernes Legale ejere: KEY FACTOR MANAGEMENT ApS, 3E INVEST ApS (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-09-10 tilføjes Vedtægter: 2019-09-10 (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2019-06-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-01 tilføjes Bibranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2017-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2017-06-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ingeborgvej 6, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2013-12-19 tilføjes Direktion: Kasper Bloch Gevaldig (direktør) (offentliggjort 2022-12-04)
Den 2013-12-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele og drive holdingselskab. (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2013-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-12-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2013-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2013-12-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-19 tilføjes Legale ejere: KEY FACTOR MANAGEMENT ApS, 3E INVEST ApS (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2013-12-19 tilføjes Navne: KE HOLDING ANNO 2013 ApS (offentliggjort 2013-12-19)
Den 2013-12-19 tilføjes Reelle ejere: Kasper Bloch Gevaldig, Esben Emil Elmøe (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2013-12-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-19 tilføjes Stiftere: KEY FACTOR MANAGEMENT ApS, 3E INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-19 tilføjes Vedtægter: 2013-12-19 (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2013-12-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-12-19)
Den 2013-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)