Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Larsen | 11.05.2006 | 05.01.2022 | adm. dir |
Steen Wibe Larsen | 26.03.2001 | 11.05.2006 | adm. dir |
Torsten Ballisager | 26.03.2001 | 19.08.2001 | direktør |
Pia Petersen | 02.11.2000 | 26.03.2001 | direktør |
Victor Christoffersen | 01.10.2000 | 02.11.2000 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Vahman Bang | 30.05.2016 | 29.05.2017 | formand |
Lars Arne Christensen | 20.12.2002 | 06.02.2013 | bestyrelsesmedlem |
Torsten Ballisager | 19.08.2001 | 29.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Niels Larsen | 19.08.2001 | 29.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Steen Wibe Larsen | 19.08.2001 | 30.05.2016 | bestyrelsesmedlem |