Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-25 tilføjes Direktion: Jimmy Hunnerup Schrøder (direktør) (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-07-25 fjernes Direktion: Flemming Schrøder (direktør) (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-07-25 tilføjes Legale ejere: Ellen Anna Hunnerup Schrøder (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-07-25 fjernes Legale ejere: Flemming Schrøder (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-07-25 tilføjes Reelle ejere: Ellen Anna Hunnerup Schrøder (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-07-25 fjernes Reelle ejere: Flemming Schrøder (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-04-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-03-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rødvigvej 3, 4660 Store Heddinge (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2018-10-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Rødvigvej 3, 4660 Store Heddinge (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2018-04-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2015-05-18 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2015-05-19 tilføjes Vedtægter: 2015-05-19 (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2015-05-19 fjernes Revisor: T-WIND ApS (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2013-02-15 tilføjes Revisor: T-WIND ApS (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2013-02-15 fjernes Revisor: STEEN SLOTHOLT, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-21 tilføjes Vedtægter: 2008-07-21 (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rødvigvej 3, 4660 Store Heddinge (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2007-03-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Rengevej 11, 4660 Store Heddinge (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rengevej 11, 4660 Store Heddinge (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Rengevej 11, 4660 Store Heddinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rengevej 11, 4660 Store Heddinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-27 tilføjes Direktion: Flemming Schrøder (direktør) (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2000-09-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-09-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-27 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-27 tilføjes Legale ejere: Flemming Schrøder (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2000-09-27 tilføjes Navne: SCHRØDER HOLDING ApS (offentliggjort 2000-11-06)
Den 2000-09-27 tilføjes Reelle ejere: Flemming Schrøder (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2000-09-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2000-09-27 tilføjes Revisor: STEEN SLOTHOLT, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-27 tilføjes Stiftere: Flemming Schrøder (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-11-06)
Den 2000-09-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)