Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Revisor | Vedtægter | xbrl | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Tegningsregel | Hvidhvask | Hovedbranche | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dionevej 7, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2024-08-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Neptunvej 18, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2024-05-31 tilføjes Direktion: Merete Davidsen Larsen (direktør) (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-31 fjernes Direktion: Jannie Lymann (direktør) (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-31 tilføjes Legale ejere: JJ Holding Randers A/S (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-31 fjernes Legale ejere: PhiLina HOLDING ApS (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-31 tilføjes Navne: Ejendomsselskabet Neptunvej 18 Randers ApS (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-30 fjernes Navne: NÜ EJENDOMME ApS (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-31 tilføjes Reelle ejere: Merete Davidsen Larsen, Anett Davidsen Rejnhardt, Jørgen Jensen (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-31 fjernes Reelle ejere: Jannie Lymann (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-31 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-31 fjernes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-31 tilføjes Vedtægter: 2024-05-31 (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-04-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2024-09-30 (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2024-01-01 (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-01-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-01-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2023-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2023-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2023-06-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-02 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2022-12-30 tilføjes Legale ejere: PhiLina HOLDING ApS (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2022-12-30 fjernes Legale ejere: NÜ A/S (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2022-04-01 tilføjes Reelle ejere: Jannie Lymann (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2022-04-01 fjernes Reelle ejere: René Thormann Jensen (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-04-01 fjernes Direktion: René Thormann Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-03-31 fjernes Reelle ejere: Jannie Lymann (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-03-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-06 tilføjes Direktion: René Thormann Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2020-10-06 tilføjes Navne: NÜ EJENDOMME ApS (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2020-10-05 fjernes Navne: LYSCH EJENDOMME ApS (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-06 tilføjes Vedtægter: 2020-10-06 (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2020-05-19 tilføjes Legale ejere: NÜ A/S (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2020-05-19 fjernes Legale ejere: PhiLina HOLDING ApS (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-05-19 tilføjes Reelle ejere: Jannie Lymann, René Thormann Jensen (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2020-05-18 fjernes Reelle ejere: Jannie Lymann (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-05-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-01 tilføjes Reelle ejere: Jannie Lymann (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2019-12-01 fjernes Reelle ejere: Lars Kjersgaard Schacksen (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2019-12-01 fjernes Direktion: Lars Kjersgaard Schacksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-11-30 fjernes Reelle ejere: Jannie Lymann (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2019-05-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2016-05-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-08-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Neptunvej 18, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2010-08-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Neptunvej 6, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2010-08-06)
Den 2010-08-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Neptunvej 6, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2010-08-06)
Den 2010-08-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Byleddet 19, 8920 Randers NV (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2008-06-27 tilføjes Legale ejere: PhiLina HOLDING ApS (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2000-12-06)
Den 2007-05-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i samt foretage udlejning af fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør alene. (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2007-05-30 tilføjes Vedtægter: 2007-05-30 (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2007-05-30 fjernes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Byleddet 19, 8920 Randers NV (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Byleddet 19, 8900 Randers C (offentliggjort 2001-05-03)
Den 2006-04-04 tilføjes Navne: LYSCH EJENDOMME ApS (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2006-04-03 fjernes Navne: STAFF-WOMAN ApS (offentliggjort 2000-10-11)
Den 2001-05-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Byleddet 19, 8900 Randers C (offentliggjort 2001-05-03)
Den 2001-05-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Steen Blichers Gade 2, 8900 Randers C (offentliggjort 2000-10-11)
Den 2000-09-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Steen Blichers Gade 2, 8900 Randers C (offentliggjort 2000-10-11)
Den 2000-09-28 tilføjes Direktion: Lars Kjersgaard Schacksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-09-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-09-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-28 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2000-12-06)
Den 2000-09-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-28 tilføjes Navne: STAFF-WOMAN ApS (offentliggjort 2000-10-11)
Den 2000-09-28 tilføjes Reelle ejere: Jannie Lymann, Lars Kjersgaard Schacksen (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2000-09-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2000-09-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2000-09-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2000-09-28 tilføjes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-28 tilføjes Stiftere: Lars Kjersgaard Schacksen, Jannie Lymann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-10-11)
Den 2000-09-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)