Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Formål | Navne | Tegningsregel | ||||
Hovedbranche | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sct Hansgade 17, 5600 Faaborg (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-08-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Kiddesvej 33, 7100 Vejle (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-02-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kiddesvej 33, 7100 Vejle (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2018-04-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Assensvej 107, 5600 Faaborg (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2017-02-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-04-17 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-04-18 tilføjes Vedtægter: 2016-04-18 (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-04-18 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-04-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-03-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er formuepleje (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-14 tilføjes Navne: L.B.N.L FORMUEPLEJE ApS (offentliggjort 2013-03-15)
Den 2013-03-13 fjernes Navne: L.B.N.L HOLDING ApS (offentliggjort 2000-10-05)
Den 2013-03-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-14 tilføjes Vedtægter: 2013-03-14 (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Assensvej 107, 5600 Faaborg (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2007-01-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Energivej 2, 5600 Faaborg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Energivej 2, 5600 Faaborg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Energivej 2, 5600 Faaborg (offentliggjort 2006-09-14)
Den 2006-09-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Energivej 2, 5600 Faaborg (offentliggjort 2006-09-14)
Den 2006-09-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Assensvej 296, 5642 Millinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Assensvej 296, 5642 Millinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-06 tilføjes Direktion: Laura Beatrice Ricks (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-09-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-06 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-06 tilføjes Legale ejere: Laura Beatrice Ricks (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2000-09-06 tilføjes Navne: L.B.N.L HOLDING ApS (offentliggjort 2000-10-05)
Den 2000-09-06 tilføjes Reelle ejere: Laura Beatrice Ricks (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2000-09-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2000-09-06 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2000-09-06 tilføjes Stiftere: Laura Beatrice Ricks (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-10-05)
Den 2000-09-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)