Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2005-07-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbane Allé 25, 2720 Vanløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-21 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-21 fjernes Navne: CARSTEN SØRENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-21 fjernes Revisor: Ove Pensbo-Madsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-21 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-23 fjernes Direktion: Carsten Lykke Hauerberg Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-22 fjernes Direktion: Steen Mårtensson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbane Allé 25, 2720 Vanløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-02 tilføjes Direktion: Steen Mårtensson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-02 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt andre værdipapirer, at drive handel med værdipapirer og finansiel virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-02 tilføjes Navne: CARSTEN SØRENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-01 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 1671 (offentliggjort 2000-10-06)
Den 2001-01-02 tilføjes Revisor: Ove Pensbo-Madsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-02 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-02 tilføjes Vedtægter: 2001-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 1671 (offentliggjort 2000-10-06)
Den 2000-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-01 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)