Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2004-06-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Lykkesborg Alle 3, 2860 Søborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-14 fjernes Direktion: Jette Pia Skov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-14 fjernes Hovedbranche: Cykel- og knallertforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-14 fjernes Navne: SCANDINAVIAN EL-BIKES ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-14 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-14 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-14 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lykkesborg Alle 3, 2860 Søborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-11 tilføjes Direktion: Jette Pia Skov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-11 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-11 tilføjes Hovedbranche: Cykel- og knallertforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-10 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-11 tilføjes Navne: SCANDINAVIAN EL-BIKES ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-10 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 1663 (offentliggjort 2000-10-06)
Den 2000-12-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-11 tilføjes Vedtægter: 2000-12-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-11 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 1663 (offentliggjort 2000-10-06)
Den 2000-10-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-01 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)