Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Jørn Henneby Nielsen | 03.10.2000 | 03.04.2023 | 100,00% | 100,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Kontorhotellet VG19 Aps (CVR 40059733) | NORMAL | 31.05.2022 | 100,00% | 100,00% |
HENNEBY NIELSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S (CVR 21843784) | NORMAL | 03.10.2000 | 66,67-89,99% | 66,67-89,99% |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
Kontorhotellet VG19 Aps (CVR 40059733) | NORMAL | 30.11.2018 | 30.05.2022 | 33,33-49,99% | 33,33-49,99% |
M/S GULDFELDT I/S (CVR 33952988) | SLETTET | 05.08.2011 | 01.01.2017 | 25,00-33,32% | 25,00-33,32% |